Auskünfte zu Cafeteria I4.0-Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Cafeteria I4.0-Stiftung
- Cafeteria I4.0-Stiftung ist eine Stiftung mit Sitz in Buchs SG. Cafeteria I4.0-Stiftung gehört zur Branche «Erbringen von IT-Dienstleistungen» und ist aktuell aktiv.
- Cafeteria I4.0-Stiftung hat 4 Personen im Management.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 16.05.2024.
- Cafeteria I4.0-Stiftung ist im Kanton SG unter der UID CHE-211.488.747 eingetragen.
- An der gleichen Adresse sind 7 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Alphawin AG, AUTOKOSMETIK, NISO, Combivap AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.08.2018
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Buchs (SG)
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.7.084.898-9
UID/MWST
CHE-211.488.747
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung bezweckt die Förderung des Verständnisses für die Digitalisierung. Hierfür kann die Stiftung insbesondere selber technische Lösungen für digitale Transformationen exemplarisch realisieren und Lösungsansätze sowie deren Wirtschaftlichkeit zeigen oder entsprechende Projekte Dritter unterstützen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
advanto wirtschaftsprüfung ag | Herisau | 16.05.2024 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG | St. Gallen | 21.08.2018 | 15.05.2024 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Cafeteria I4.0-Stiftung
Publikationsnummer: HR02-1006033400, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cafeteria I4.0-Stiftung, in Buchs (SG), CHE-211.488.747, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conzelmann, Andreas, von Full-Reuenthal, in Jenaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG (CHE-103.476.262), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebinger, Hans, von Malans, in Malans GR (Malans), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
advanto wirtschaftsprüfung ag (CHE-107.795.275), in Herisau, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004672543, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cafeteria I4.0-Stiftung, in Buchs (SG), CHE-211.488.747, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, S.0, Publ. 4425867).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidg. Departement des Innern, in Bern.
Publikationsnummer: 4425867, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cafeteria I4.0-Stiftung, in Buchs SG, CHE-211.488.747, Gewerbestrasse 4, 9470 Buchs, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
09.08.2018.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Förderung des Verständnisses für die Digitalisierung. Hierfür kann die Stiftung insbesondere selber technische Lösungen für digitale Transformationen exemplarisch realisieren und Lösungsansätze sowie deren Wirtschaftlichkeit zeigen oder entsprechende Projekte Dritter unterstützen.
Aufsichtsbehörde:
noch vakant. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Gillmann, Daniel, von Grabs, in Sevelen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conzelmann, Andreas, von Full-Reuenthal, in Jenaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dold, Luzian, deutscher Staatsangehöriger, in Seitingen-Oberflacht (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG (CHE-103.476.262), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.